THE SWAN THEATRE COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the company are to educate the public in the dramatic arts and further the development of public appreciation and taste in the said arts in Yeovil and District.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Hydref 1985: Cofrestrwyd
- YEOVIL DRAMATIC SOCIETY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Ann Matthews | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Robert Graydon | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Andrew Middleton | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dick Bennett | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Adrian Harding | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Brian Williams | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Annetta Broughton | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Mark Payne | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.18k | £21.69k | £74.01k | £68.21k | £88.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.74k | £20.83k | £75.24k | £60.25k | £78.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £26.17k | £1.25k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 20 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 19 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 19 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 01 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 1ST APRIL 1985
Gwrthrychau elusennol
(A) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE DRAMATIC ARTS AND TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS IN YEOVIL AND DISTRICT IN PARTICULAR AND MAINTAINING A THEATRE TO BE KNOWN AS THE SWAN THEATRE. (B) TO FURTHER SUCH CHARITABLE CAUSES AS THE COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
YEOVIL AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Swan Theatre
Swan Theatre
138 Park Street
Yeovil
BA20 1QT
- Ffôn:
- 01935428646
- E-bost:
- swantheatre@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window