NATIONAL ASSOCIATION OF EX-PRISONERS OF WAR
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the welfare of those who during service with United Kingdom or Allied Forces were made prisoner of war. We produce a quarterly newsletter and attend selected rememberance parades.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Hydref 1985: Cofrestrwyd
- 25 Mai 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- N E X P O W A (Enw gwaith)
- THE NATIONAL EX-PRISONER OF WAR ASSOCIATION (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.83k | £5.95k | £4.13k | £3.99k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.82k | £13.47k | £21.92k | £14.86k | £5.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 04 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 05 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 24 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 24 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH SEPTEMBER 1985
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION SHALL BE TO RELIEVE POVERTY OR SICKNESS AMONGST OFFICERS WARRANT OFFICERS NON-COMMISSIONED OFFICERS AND OTHER RANKS WHO SERVED IN HER MAJESTY'S OR ALLIED FORCES OR IN THE NURSING SERVICES AND WHO, DURING SUCH SERVICE WERE PRISONERS OF WAR IN ANY THEATRE OF WAR WHATSOEVER, AND THEIR WIDOWS AND DEPENDANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window