ymddiriedolwyr THE EDITH MAUD ELLIS 1985 CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 292835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Alan Chapman | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Marigold Susan Bentley | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Catherine Longstaff | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Rosemary Margaret Carnall | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
WENDY SENDER | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
JONATHAN GEORGE LINGHAM | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.