Dogfen lywodraethu THE VICTORIA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 292841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11/9/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS ON 10/10/2002, 30/1/2003, 4/5/2007, 28/4/2008 AND 13/11/2008. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 7/1/2011
Gwrthrychau elusennol
"TO PROMOTE GOOD HEALTH AND TO RELIEVE ILL-HEALTH, PARTICULARLY (WITHOUT LIMITATION) BY PROVIDING, OR ASSISTING IN THE PROVISION OF: = MEDICAL AND SURGICAL ADVICE AND TREATMENT; = MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENT; AND = TRAINING AND EDUCATION OF MEDICAL NURSING AND PARA-MEDICAL STAFF."
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.