THE SIR HEINZ KOEPPLER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust advances the Wilton Park purpose through educational activities, such as funding participants identified by Wilton Park, the FCDO policy forum. Recently the Trust has sponsored, written and edited a major book on Wilton Park's global policy discussions since 1946 - see https://www.routledge.com/The-Policies-and-Power-of-Public-Diplomacy-Wilton-Parks-Road/Hopkinson/p/book/9781032831251
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 16 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
- KOEPPLER TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS GUY RATHBONE HOPKINSON | Cadeirydd | 20 November 2012 |
|
|
||||
Alison Weston | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
His Honour Richard Saul Harper MA Oxon | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Gerard Ian Fox | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|||||
Malini Mehra BA MA FRSA | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|||||
Neil Carmichael | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|||||
DAVID AUBERTIN GRACE | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|||||
ANTHONY GRAHAM BRUCE | Ymddiriedolwr | 05 November 2002 |
|
|
||||
JUDY KIRBY | Ymddiriedolwr | 09 July 1994 |
|
|
||||
Dr Peter Collecott | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.99k | £4.59k | £3.73k | £4.18k | £5.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.77k | £3.03k | £875 | £2.09k | £1.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22ND MAY 1982 AS AMENDED BY MEMORANDUM MADE 8 APRIL 2003 AND ORDER UNDER S26 OF CHARITIES ACT 1993 DATED 2 JULY 2003 AS AMENDED ON 03 JUL 2014 as amended on 18 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ABOUT 1. WORLD AFFAIRS, AND 2. THE INFLUENCE UPON NATIONAL AND INTERNATIONAL POLICIES, OF A. THE DIVERSE CULTURES B. HISTORICAL PERSPECTIVES C. GOVERNMENTAL STRUCTURES AND POWERS D. POLITICAL ASSUMPTIONS AND ATTITUDES - OF THE PEOPLES AND NATIONS OF THE WORLD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 Goring Road
STEYNING
West Sussex
BN44 3GF
- Ffôn:
- 07447914621
- E-bost:
- nick.hopkinson@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window