THE PANTON TRUST

Rhif yr elusen: 292910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Objects of the charity are charitable objects or purposes concerned with any animal or animals or with wild life in any part of the world or with the environment of the United Kingdom or any part thereof.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £34,216
Cyfanswm gwariant: £44,553

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Tachwedd 1985: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROBERT DAVID CRAIG LLM, AKC Ymddiriedolwr
THE DANIEL FALKNER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JEWISH ASSOCIATION FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
Derbyniwyd: Ar amser
THE LANSDOWNE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE NINA AND ROGER STEWART CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 73 diwrnod yn hwyr
C B TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 452 diwrnod
THE HENRY AND SUZANNE DAVIS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE DENTON MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GUSTAV METZGER FOUNDATION
Derbyniwyd: 7 diwrnod yn hwyr
THE CAMEO FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE N. DRUCKER CHARITABLE TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod
LAURENCE SLAVIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LAURENCE MARK SLAVIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.87k £21.39k £16.44k £24.78k £34.22k
Cyfanswm gwariant £12.62k £9.06k £9.60k £17.47k £44.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 21 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 21 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 20 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 04 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Brentano Suite
Solar House
915 High Road
North Finchley
London
N12 8QJ
Ffôn:
020 8004 0555
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael