Hanes ariannol THE ALAN AND BABETTE SAINSBURY CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 292930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £561.71k | £576.99k | £464.14k | £500.21k | £500.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £665.10k | £669.41k | £330.59k | £553.04k | £506.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £561.71k | £576.99k | N/A | £500.14k | £480.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £75 | £20.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £589.78k | £613.06k | N/A | £492.68k | £447.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.32k | £56.35k | N/A | £60.36k | £59.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.56k | £6.56k | N/A | £8.93k | £9.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £500.07k | £518.43k | N/A | £404.76k | £352.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £75.32k | £56.35k | N/A | £60.36k | £59.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.