Hanes ariannol THE ARTANGEL TRUST

Rhif yr elusen: 292976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.08m £1.41m £1.61m £1.59m £1.56m
Cyfanswm gwariant £1.88m £1.23m £1.81m £1.60m £1.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £876.43k £868.02k £871.17k £868.02k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £394.58k £1.17m £1.22m £1.10m £1.20m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.67m £175.72k £291.64k £370.52k £136.73k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.51k £3.72k £646 £18.12k £50.30k
Incwm - Arall £0 £61.18k £94.75k £105.86k £178.32k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.73m £1.10m £1.69m £1.47m £1.35m
Gwariant - Ar godi arian £145.34k £128.41k £121.73k £131.97k £122.75k
Gwariant - Llywodraethu £9.51k £0 £10.28k £0 £18.47k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0