Hanes ariannol THE FRIENDS OF GLOUCESTER THREE CHOIRS FESTIVAL

Rhif yr elusen: 292983
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £5.04k £16.02k £1.87k £5.45k £12.55k
Cyfanswm gwariant £952 £11.14k £5.83k £1.33k £20.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A