Hanes ariannol ARUN COUNSELLING CENTRE

Rhif yr elusen: 293053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.31k £42.60k £36.12k £39.16k £94.18k
Cyfanswm gwariant £36.00k £28.78k £35.24k £44.79k £78.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.98k N/A N/A £2.96k