ymddiriedolwyr ARUN COUNSELLING CENTRE
Rhif yr elusen: 293053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Ross | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Dr Elizabeth West | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Louise Kyffin | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Rosey Whorlow | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Holly Myfield | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Carole Beaty | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.