Ymddiriedolwyr THE HINDU CULTURAL ASSOCIATION - GLOUCESTER
Rhif yr elusen: 293160

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR ASHOK PATEL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Shobha Ajit | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Saradendu Mishra | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Rashmi Bansal | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Biswaranjan Nayak | Ymddiriedolwr | 23 June 2024 |
|
|
||||
Ravishankar Mallappa | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Aparna Kaustubh Dighe | Ymddiriedolwr | 10 January 2021 |
|
|
||||
Aravindan Thangaraj | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|
||||
Sandeep Kurtkoti | Ymddiriedolwr | 17 June 2018 |
|
|
||||
Mythili Vatsa | Ymddiriedolwr | 11 June 2017 |
|
|
||||
Vatsa Kirani Vasudevamurthy | Ymddiriedolwr | 14 June 2015 |
|
|
||||
Kaustubh Dighe | Ymddiriedolwr | 14 June 2015 |
|
|
||||
HEMA PATEL | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
||||
PRAVIN PATEL BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DINESH PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Shanta Nair | Ymddiriedolwr |
|
||||||
INDUBEN PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.