FRED THURGOOD TRUST
Rhif yr elusen: 293171
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Cyfanswm incwm: £456
Cyfanswm gwariant: £259
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Essex
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 09 Rhagfyr 1985: Cofrestrwyd
- 11 Chwefror 2009: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101 | £127 | £135 | £238 | £456 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £205 | £80 | £259 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 19 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 02 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 12 Medi 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 13 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 23 Tachwedd 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED AT IPSWICH DISTRICT PROBATE REGISTRY ON 16TH MAY 1985
Gwrthrychau elusennol
ANY CHARITABLE PURPOSE WITHIN THE PARISH OF ALL SAINTS, TERLING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF ALL SAINTS, TERLING, ESSEX
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window