Hanes ariannol Portsmouth Historic Quarter Trust Limited
Rhif yr elusen: 293188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.74m | £3.46m | £5.34m | £3.86m | £3.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.68m | £3.54m | £2.77m | £4.94m | £4.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £397.85k | £743.25k | £1.11m | £222.51k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £397.85k | £743.25k | £2.03m | £756.29k | £335.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £115.39k | £328.98k | £120.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.32m | £2.69m | £1.29m | £2.75m | £3.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.60k | £31.06k | £18.51k | £21.05k | £67.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.88m | £0 | £97.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.68m | £3.54m | £2.50m | £4.08m | £4.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.67k | £0 | £6.13k | £43.72k | £75.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £169.67k | £0 | £0 | £811.54k | £419.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.67k | £0 | £3.36k | £6.22k | £7.31k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £262.28k | £821.79k | £606.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.