Portsmouth Historic Quarter Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve the Historic Dockyard at Portsmouth so that it may be enjoyed by the public for generations to come. To restore, maintain and find appropriate new uses for buildings of outstanding historic and architectural interest in the Dockyard.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£3,911,756
Roddion a chymynroddion | £335.54k | |
Weithgareddau elusennol | £3.29m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £120.04k | |
Buddsoddiadau | £67.63k | |
Arall | £97.70k |
Cyfanswm gwariant:
£4,880,764
Codi arian | £75.34k | |
Weithgareddau elusennol | £4.20m | |
Arall | £606.60k |
£357,265 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £681.94k | |
Gwariant elusennol | £4.20m |
Pobl

55 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
112 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1152360 IBTC PORTSMOUTH
- 12 Rhagfyr 1985: Cofrestrwyd
- PORTSMOUTH HISTORIC QUARTER TRUST (Enw blaenorol)
- PORTSMOUTH HISTORIC QUARTER TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- PORTSMOUTH NAVAL BASE PROPERTY TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BUTTERS | Cadeirydd | 16 January 2012 |
|
|
||||
Robert Neil Robson | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|||||
Graham Morrison | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Thomas Coles | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Simon Verdon | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Henry Flint | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
BENJAMIN FRENCH | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Dr Tarek Teba | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Helen Green | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Rear Admiral Rex John Cox | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Professor Virginia Adair Gibson | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Cllr Stephen Mark Christopher Pitt | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Robert John Hudson Palmer | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.74m | £3.46m | £5.34m | £3.86m | £3.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.68m | £3.54m | £2.77m | £4.94m | £4.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £397.85k | £743.25k | £1.11m | £222.51k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £397.85k | £743.25k | £2.03m | £756.29k | £335.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £115.39k | £328.98k | £120.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.32m | £2.69m | £1.29m | £2.75m | £3.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.60k | £31.06k | £18.51k | £21.05k | £67.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.88m | £0 | £97.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.68m | £3.54m | £2.50m | £4.08m | £4.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.67k | £0 | £6.13k | £43.72k | £75.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £169.67k | £0 | £0 | £811.54k | £419.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.67k | £0 | £3.36k | £6.22k | £7.31k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £262.28k | £821.79k | £606.60k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.51m | £14.22m | £15.47m | £14.66m | £14.69m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £8.34m | £8.42m | £8.09m | £7.43m | £7.07m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.40m | £3.86m | £6.24m | £6.82m | £5.25m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.27m | £1.51m | £2.14m | £2.24m | £1.66m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Chwefror 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/09/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/09/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/07/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/01/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/01/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/08/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/07/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/11/2011 as amended on 02 Oct 2023 as amended on 28 Mar 2024 as amended on 28 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
1. THE PRESERVATION OF BUILDINGS, STRUCTURES, VESSELS, DOCKS AND BIRTHS OF NATIONAL INTEREST OR ARCHITECTURAL OR HISTORIC INTEREST OR HISTORICALLY ASSOCIATED WITH HER MAJESTY'S NAVAL BASE AT PORTSMOUTH AND THE PROTECTION AND AUGMENTATION OF THE AMENITIES OF SUCH BUILDINGS, STRUCTURES, VESSELS, DOCKS AND BIRTHS AND THEIR SURROUNDINGS (HEREINAFTER CALLED THE 'NAVAL BASE BUILDINGS' FOR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING FOR THE ADVANCEMENT OF CULTURE: 2. THE ACCESS TO AND ENJOYMENT OF THE NAVAL BASE BUILDINGS BY THE PUBLIC FOR THE PURPOSES OF EDUCATION IN NAVAL HISTORY AND OTHER MATTERS RELATED TO THE DEFENCE OF THE REALM.
Maes buddion
IN PRACTICE PORTSMOUTH, FAREHAM AND GOSPORT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 COLLEGE ROAD
H M NAVAL BASE
PORTSMOUTH
HAMPSHIRE
PO1 3LJ
- Ffôn:
- 02392820921
- E-bost:
- chiefexecpa@pnbpt.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window