ymddiriedolwyr Portsmouth Historic Quarter Trust
Rhif yr elusen: 293188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID BUTTERS | Cadeirydd | 16 January 2012 |
|
|
||||
PAUL BENNETT | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Henry Flint | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
BENJAMIN FRENCH | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||
Helen Green | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Simon Verdon | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Tarek Teba | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Rear Admiral Rex John Cox | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Professor Virginia Adair Gibson | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Cllr Stephen Mark Christopher Pitt | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Robert John Hudson Palmer | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
MICHAL COHEN | Ymddiriedolwr | 28 May 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.