Hanes ariannol CHAPTER 1 CHARITY LTD
Rhif yr elusen: 293232
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.92m | £13.97m | £16.39m | £17.64m | £18.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.50m | £12.96m | £16.57m | £17.98m | £18.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.07m | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.07m | £4.15m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £540.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £134.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.79m | £13.20m | £16.27m | £17.60m | £17.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90.00k | £101.00k | £118.00k | £43.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £38.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.92m | £12.96m | £16.37m | £17.68m | £18.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.00k | £0 | £0 | £0 | £30.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £164.00k | £201.00k | £303.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.