NETHERFIELD CHILDREN'S CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
After School Club and holiday playscheme for school aged children
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 25 Medi 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 295107 MILTON KEYNES COMMUNITY FOUNDATION LIMITED
- 14 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
- 25 Medi 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- NETHERFIELD CHILDREN'S CENTRE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.69k | £55.26k | £61.12k | £95.57k | £104.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.68k | £51.89k | £59.05k | £98.25k | £97.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 16 Mehefin 2017 | 502 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 28 Awst 2017 | 575 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 02 Chwefror 2015 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 02 Chwefror 2015 | 2 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18TH NOVEMBER 1985 AS AMENDED 18TH JULY 1997
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROVIDE PROVISION OF THE FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF CHILDREN RESIDENT IN MILTON KEYNES AND SURROUNDING AREA, BEING FACILITIES OF WHICH SUCH CHILDREN HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH OR SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS, AND WHICH WILL IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH CHILDREN BY PROMOTING THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL WELL-BEING. (2) TO ADVANCE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN MILTON KEYNES (3) TO ORGANISE HOLIDAYS AND OUTINGS FOR NEEDY AND DEPRIVED CHILDREN IN MILTON KEYNES.
Maes buddion
BOROUGH OF MILTON KEYNES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window