THE WATLING TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of grants for religious activities medical expenses and relief of poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 801465 CENTRAL HARDSHIP AND RELIEF TRUST
- 20 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
- 17 Ionawr 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2005 | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24 | £191 | £917 | £1.26k | £748 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £850 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2009 | 19 Mawrth 2010 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2008 | 03 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2007 | 06 Chwefror 2008 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2006 | 05 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2006 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF DECLARATION OF TRUST DATED 26TH SEPTEMBER 1985 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 21ST NOVEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
I. RELIEF OF POVERTY OF THE BRETHREN AND .A) TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVISION OF ACCOMODATION FOR THE BRETHREN IN NEED, B) TO PROVIDE FOR THE CURE OR MITIGATION OR PREVENTION OF OR CARE OF MEMBERS OF THE BRETHREN SUFFERING FROM OR SUBJECT TO ANY ILLNESS ETC (INCLUDING CARE OF WOMEN BEFORE,DURING OR AFTER CHILDBIRTH).II. CARRYING ON THE SERVICE OF GOD INCLUDING CELEBRATION OF THE LORD SUPPER ETC. III. THE ADVANCEMENT OF OTHER CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE BRETHREN. (SEE GOVERNING DOCUMENT FOR FULL OBJECTS)
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window