SYLVANIA PLAY AND COMMUNITY FACILITIES ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide recreational and other leisure time activities for children and other inhabitants of Pennsylvania, Exeter, and its immediate surroundings, in the interests of social welfare. Also to advance the education of children below compulsory school age, by providing or assisting in the provision of facilities for group play, in which parents can participate when appropriate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 17 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence Alistair Friedrich Schneck | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
David Julian Niel Barker-Hahlo | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
ANDREW ELSTOB MIMMACK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.76k | £5.56k | £11.81k | £10.32k | £8.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.21k | £8.07k | £9.84k | £15.63k | £10.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k | £2.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Hydref 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 31 Mai 2023 | 335 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH DECEMBER 1985
Gwrthrychau elusennol
I) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR GROUP PLAY IN WHIC THE PROVISION OF FACILITIES FOR GROUP PLAY IN WHICH PARENTS CAN PARTICIPATE WHEN APPROPRIATE. II) TO ADVANCE RECREATIONAL AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR CHILDREN AND OTHER INHABITANTS OF SYLVANIA PARK, EXETER AND ITS IMMEDIATE SURROUNDINGS, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, THAT THE CONDITION OF LIFE OF SUCH PERSONS MAY BE IMPROVED. SUCH PERSONS HAVING NEED OF THE FACILITIES BY REASONS OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT OR SOCIAL OR ECONOMIC CICUSTANCES WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
SYLVANIA PARK, EXETER AND ITS IMMEDIATE SURROUNDINGS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sylvania Hall
Mincinglake Valley Park
Stoke Hill
Exeter
EX4 7DR
- Ffôn:
- 07806305633
- E-bost:
- info@sylvaniahall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window