Friends of St John's and St Nic's

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To foster good, open relations and communications within the school community, between parents and school staff. To run a programme of events and activities throughout the year designed to: A: Promote the PTA's first aim; B: To provide additional funds for the school to purchase extra equipment, and C: Engage in activities and experiences to enrich the childrens opportunities at school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 20 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF ST JOHN THE EVANGELIST SCHOOL, NEWBURY (Enw blaenorol)
- ST JOHN THE EVANGELIST (CONTROLLED) SCHOOL PARENT/TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Worley | Cadeirydd | 10 September 2023 |
|
|
||||
Josephina Harrison-Harvey | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Samantha Devonshire | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/09/2019 | 15/09/2020 | 15/09/2021 | 15/09/2022 | 15/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.00k | £10.08k | £5.25k | £5.43k | £12.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.13k | £21.94k | £6.71k | £6.37k | £8.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2022 | 15 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Medi 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/04/1985 AS AMENDED ON 19/04/2012 as amended on 15 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY)
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St John the Evangelist C.E. Nursery & Infant Sch
Old Newtown Road
Newbury
Berkshire
RG14 7DE
- Ffôn:
- 07793 869002
- E-bost:
- fosjsnschools@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window