CLEEVE VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a Recreation/Community Hall for Village activities, functions etc
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 15 Awst 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK NICHOLAS JOHN BENNETT | Cadeirydd | 12 November 2018 |
|
|
||||
Glenda Florence Elizabeth Hagger | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Anita Joyce | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Stephanie Mary Wooster | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Harold Squire | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN WITHYMAN | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
GILLIAN AUDREY ROE | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Stephen Molloy | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
LINDA IVY MORTIMER | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Diana Cook | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
GEORGE STRINGER | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.96k | £44.11k | £15.02k | £13.48k | £12.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.05k | £15.08k | £25.72k | £17.72k | £10.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.43k | £2.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 10 FEBRUARY 1936
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CLEEVE,AVON(CHARITABLE TRUSTS (VALIDATION) ACT 1954 HAS BEEN APPLIED).
Maes buddion
CLEEVE, AVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 MILLIER ROAD
CLEEVE
BRISTOL
BS49 4NL
- Ffôn:
- 01934834621
- E-bost:
- dianacook@tinyworld.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window