Ymddiriedolwyr THE KINGS LYNN GYMNASTICS CLUB
Rhif yr elusen: 293550

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Sayer | Cadeirydd | 05 January 2022 |
|
|
||||
Lianne Beasley | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Karyn Hardy | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Jenna Elizabeth High | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Emma Law | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Lydia Snaith | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Zea Minns | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Emma Pearman Secretary | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Charlotte Clare | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Heather Wright | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Penelope Eggleton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Jimmy Xu | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.