Hanes ariannol EAST SHEEN CHENGANNUR TRUST 1983

Rhif yr elusen: 293567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.65k £15.80k £25.60k £17.90k £27.81k
Cyfanswm gwariant £17.72k £16.81k £17.17k £22.13k £24.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A