Hanes ariannol NEWHAM AFRICAN CARIBBEAN CENTRE
Rhif yr elusen: 293588
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.07k | £118.61k | £87.46k | £123.91k | £148.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.96k | £102.05k | £82.97k | £103.66k | £122.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £7.88k | N/A | N/A | £45.38k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.77k | £13.99k | £74.96k | £48.07k | £9.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.