GILES JOHNSON SEVEN SPRINGS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
grants to aid independent and daily living of disabled
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 23 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Mawrth 1986: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRA HELEN PENTECOST | Cadeirydd |
|
|
|||||
NICHOLAS WILLIAM GINGELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CHARLES GINGELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/03/2020 | 23/03/2021 | 23/03/2022 | 23/03/2023 | 23/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £775 | £570 | £438 | £573 | £367 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 23 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mawrth 2023 | 29 Chwefror 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 23 Mawrth 2020 | 02 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF VARIATION DATED 23RD DECEMBER 1985
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE WELFARE OF DISABLED PERSONS (A) RESIDING THE THE SEVEN SPRINGS CHESHIRE HOME, PEMBURY ROAD, TUNBRIDGE WELLS, KENT; (B) RESIDING IN CHESHIRE HOMES MANAGED BY THE LEONARD CHESHIRE FOUNDATION GENERALLY: AND (C) IN THE UNITED KINGDOM GENERELLY.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 STRATTON VILLA
MILBOURNE
MALMESBURY
SN16 9JB
- Ffôn:
- 01666822203
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window