METROPOLITAN COMMUNITY CHURCH OF NORTH LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY HAS A PRIMARY MINISTRY IN GAY, LESBIAN, BISEXUAL AND TRANSGENDER COMMUNITIES, PROVIDING THE SAFE ENVIRONMENT OF AN ACCEPTING CONGREGATION WHERE PEOPLE CAN FIND GOD'S SALVATION, PERSONAL SUPPORT, SPIRITUAL GROWTH AND GUIDANCE TOWARD HEALTH AND WHOLENESS. THIS IS ACHIEVED THROUGH CELEBRATIVE WORSHIP SERVICES, SUPPORTIVE CARE GROUPS, COMMUNITY OUTREACH, JUSTICE, ADVOCACY AND SOCIAL ACTION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Bedford
- Caint
- Canol Swydd Bedford
- Essex
- Surrey
- Swydd Buckingham
- Swydd Hertford
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter Angwyn Evans | Cadeirydd | 15 January 2020 |
|
|
||||
Alan Alexander Sutherland | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|
||||
Helena Vernon-Jackson | Ymddiriedolwr | 17 November 2024 |
|
|
||||
TIMOTHY JON FELLOWS | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|||||
Wazana Sinyangwe | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Juliet Owoo | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
PJ SAMUELS | Ymddiriedolwr | 17 November 2013 |
|
|
||||
RICHARD GORE | Ymddiriedolwr | 23 October 1995 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.55k | £25.56k | £30.21k | £37.32k | £39.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.94k | £30.03k | £29.31k | £34.60k | £39.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 05 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 05 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/10/1987 AS AMENDED ON 20/09/2015
Gwrthrychau elusennol
(A) THE CHURCH IS ESTABLISHED TO PROMOTE THE GOSPEL OF CHRIST IN NORTH LONDON AND ELSEWHERE. (B) TO RELIEVE POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS AMONG THE BENEFICIARIES, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (C) TO PROMOTE SUCH OTHER GENERAL CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE BENEFICIARIES WITHIN NORTH LONDON AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE, PROVIDED ALWAYS THAT THE CHURCH SHALL APPLY ITS FUNDS ONLY FOR PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE ACCORDING TO ENGLISH LAW.
Maes buddion
NORTH LONDON AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Charles Street
Bush Hill Park
Enfield
EN1 1LD
- Ffôn:
- 020 8702 3679
- E-bost:
- richardgore@blueyonder.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window