Hanes ariannol BYFIELD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 293639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.36k £19.68k £49.86k £15.90k £15.15k
Cyfanswm gwariant £16.00k £29.75k £39.80k £27.37k £13.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £13.39k N/A N/A