Ymddiriedolwyr BYFIELD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 293639

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sima Johnston | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
David Withey | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Georgina Burdon | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Diana Charters | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Sarah Condry | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Richard Corbett | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Alan Bird | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
John Gillic | Ymddiriedolwr | 07 May 2017 |
|
|
||||
Pat Cannell | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.