ymddiriedolwyr THE LONDON HAZARDS CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 293677
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Anderson | Cadeirydd | 15 May 2021 |
|
|
||||
Austin Harney | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Richard Alcock | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Desmond Paul Edward Billington | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Caroline Ruth Shelton | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN BALLARD | Ymddiriedolwr | 25 September 2013 |
|
|
||||
PHILIP LEWIS | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|||||
PETER FARRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL GILGUNN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.