Hanes ariannol THE MORGAN BLAKE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 293706
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.75k £24.99k £24.70k £24.59k £24.96k
Cyfanswm gwariant £21.77k £34.13k £2.86k £31.96k £22.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A