Hanes ariannol ST MARGARET'S LODGE NO 1452 CHARITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 293769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.82k £1.01k £1.52k £2.49k £3.10k
Cyfanswm gwariant £10.93k £490 £2.47k £805 £1.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A