Hanes ariannol CHRISTIAN YOUTH ENTERPRISES SAILING CENTRE
Rhif yr elusen: 293781
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £585.97k | £1.07m | £260.69k | £945.14k | £971.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.06k | £560.02k | £479.84k | £630.31k | £614.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £59.88k | £36.75k | £96 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £170.13k | £766.90k | N/A | £592.51k | £634.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £411.09k | £295.51k | N/A | £346.84k | £4.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £324.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10 | £1.48k | N/A | £1.66k | £4.38k | |
|
Incwm - Arall | £4.74k | £4.92k | N/A | £4.14k | £3.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £65.46k | N/A | £0 | £126.29k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £509.32k | £540.71k | N/A | £628.37k | £611.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.90k | £3.47k | N/A | £1.94k | £2.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £0 | £9.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £9.85k | £15.84k | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.