BERKSHIRE SCOUT ENTERPRISES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To establish workshops, projects and schemes for the training and provision of work experience for unemployed or disabled persons. To provide educational and training facilities for unemployed persons resident in the area of benefit. To assist any charitable organisation which is part of the Scouting Movement. To raise funds and to invite and receive contributions from any person/s.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 18 Chwefror 1986: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Colin Ashworth | Cadeirydd | 25 April 2018 |
|
|
||||
Cathryn Knight | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Vincent Marc Knight | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
||||
Suzanne Loraine Stout | Ymddiriedolwr | 20 May 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.29k | £23.82k | £89.92k | £92.17k | £74.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.29k | £20.47k | £92.91k | £100.98k | £68.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £7.46k | £61.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.33k | £16.91k | £2.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 2ND AUGUST 1985
Gwrthrychau elusennol
A. TO EDUCATE AND TRAIN YOUNGPERSONS RESIDENT IN THE ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE AND THE SURROUNDING AREAS (HEREINAFTER CALLED 'THE AREA OF BENEFIT') WHO THROUGH THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES ARE IN NEED AND UNABLE TO GAIN EMPLOYMENT OR WISH TO FURTHER THEIR EDUCATION AND TO ESTABLISH AND SUPPORT SCHEMES AND CENTRES WHERE SUCH PERSONS MAY BE TRAINED IN EMPLOYMENT. B. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE INHABITANTS OF THE
Maes buddion
BERKSHIRE AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Toad Hall
Island Farm Road
Ufton Nervet
READING
RG7 4ER
- Ffôn:
- 07793 196863
- E-bost:
- enquiries@bsel.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window