Hanes ariannol WORLD EDUCATION BERKSHIRE
Rhif yr elusen: 293799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £722.09k | £733.08k | £512.93k | £504.63k | £430.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £771.95k | £695.45k | £499.99k | £491.47k | £455.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £28.00k | £17.36k | £38.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.21k | £192.71k | £19.19k | £6.39k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £551.20k | £0 | £239.45k | £299.41k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £121.65k | £473.88k | £99.61k | £96.54k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.03k | £33.05k | £33.97k | £30.57k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £33.43k | £120.72k | £71.74k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £759.61k | £320.96k | £293.88k | £279.87k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.35k | £12.32k | £206.11k | £211.60k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.30k | £7.40k | £9.88k | £9.88k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £143.42k | £0 | £96.25k | £95.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £362.17k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.