Jewish Literary Foundation

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the Jewish Literary Foundation is to stimulate and encourage the reading of books on every aspect of Jewish thought, life, literature and history and culture.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
Llywodraethu
- 03 Mawrth 1986: Cofrestrwyd
- JEWISH BOOK WEEK (Enw gwaith)
- JEWISH BOOK COUNCIL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONY GROSSMAN | Cadeirydd | 04 June 2018 |
|
|
||||
Dr Alexander Gordon | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Paul Israel | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||
Robin Hilton | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Stephanie Marcus | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|
||||
Anne Webber | Ymddiriedolwr | 01 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £291.04k | £291.04k | £380.84k | £309.15k | £374.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.81k | £255.81k | £326.81k | £378.97k | £473.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 23RD JANUARY 1986 as amended on 06 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE PUBLIC KNOWLEDGE OF AN UNDERSTANDING CONCERNING THE CULTURE OF THE JEWISH PEOPLE WHERESOEVER SITUATE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Azets Holdings Ltd
River House
1 Maidstone Road
SIDCUP
Kent
DA14 5RH
- Ffôn:
- 02072845910
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window