Hanes ariannol THE ELIZABETH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 293835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £829.80k | £721.36k | £1.00m | £1.05m | £751.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £755.00k | £758.06k | £752.46k | £739.58k | £769.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.50k | £19.65k | £78.50k | £20.73k | £12.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £547.04k | £432.43k | £714.11k | £712.38k | £445.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £76.83k | £67.31k | £84.45k | £117.96k | £56.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £197.10k | £211.73k | £192.34k | £198.03k | £218.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.83k | £9.89k | £11.94k | £19.07k | £32.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £150.49k | £85.06k | £132.43k | £332.57k | £196.56k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £577.50k | £598.90k | £611.91k | £602.86k | £624.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.50k | £159.16k | £140.55k | £136.72k | £144.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.43k | £6.63k | £6.83k | £7.17k | £7.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.