Dogfen lywodraethu THE INSTITUTE OF PHYSICS
Rhif yr elusen: 293851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 30/09/1970 AS AMENDED ON 23/07/1975 AS AMENDED ON 02/12/1975 AS AMENDED ON 10/10/1977 AS AMENDED ON 12/01/1979 AS AMENDED ON 08/07/1980 AS AMENDED ON 02/11/1981 AS AMENDED ON 25/01/1985 AS AMENDED ON 11/11/1998 AS AMENDED ON 16/03/2006 AS AMENDED ON 08/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT AND DISSEMINATION OF A KNOWLEDGE OF AND EDUCATION IN THE SCIENCE OF PHYSICS, PURE AND APPLIED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.