FAMILY IN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust's main activity continues to be the promotion of care and welfare of children and adults who have suffered from the effects of mental or physical handicap or social deprivation. Family in Trust seeks to encourage the work of Jeanette Roberts as she continues to give support and care to many who have been abandoned or marginalised by society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £59,652 o 10 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 19 Mawrth 1986: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN SPRECKLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Miriam Jane Lantsbury | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Robert Alan Lantsbury | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
ANDREW GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW BARKER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £337.20k | £204.73k | £115.73k | £208.22k | £255.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.51k | £110.71k | £99.14k | £179.55k | £208.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £72.00k | £78.00k | £73.37k | £67.40k | £59.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17TH FEBRUARY 1986 AS AMENDED 20TH SEPTEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMTE THE CARE AND MATERIAL EDUCATIONAL MENTAL AND SPIRITUAL WELFARE OF CHILDREN AND ADULTS WHO ARE SUFFERING OR WHO HAVE SUFFERED FROM THE EFFECTS OF MENTAL AND OR PHYSICAL HANDICAP SOCIAL DEPRIVATION AND DELINQUENCY AND EXPOSURE TO MORAL DANGERS AND WHO ARE OTHERWISE DISADVANTAGED OR AT RISK.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 HAY GREEN
DANBURY
CHELMSFORD
CM3 4NU
- Ffôn:
- 01245222874
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window