Ymddiriedolwyr WARDEN BAY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 293868

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL FREDERICK RUMBOL | Cadeirydd | 23 October 2012 |
|
|
||||
Derek Warner | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Melanie Rumbol | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Crawford | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
William Tatton | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
JOE RUMBOL | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
||||
PATRICIA SANDLE | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
||||
STEPHEN ROY STARLING | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.