CLEVELAND BAY HORSE SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote all that is best in the Cleveland Bay horse. To preserve, develop and strengthen the breed for future generations to enjoy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Mawrth 1986: Cofrestrwyd
- CLEVELAND BAY HORSE SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire O'Connell | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Daniel Cracknell | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Margaret Rose Brown | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Kirk | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Karen Wylie | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Margaret Lea | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Elaine Keith | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Norma Wilson | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.61k | £40.39k | £38.95k | £42.93k | £43.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.30k | £32.44k | £46.14k | £58.02k | £41.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £21.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 16 Ebrill 2022 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 16 Ebrill 2022 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/01/1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/10/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/10/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/04/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/01/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/10/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/10/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 OCT 2023
Gwrthrychau elusennol
1 TO ENCOURAGE THE BREEDING AND IMPROVEMENT OF HORSES, PARTICULARLY THE CLEVELAND BAY. 2 TO IMPROVE THE GENERAL STANDARDS IN THE MANAGEMENT, USE AND TREATMENT OF HORSES GENERALLY AND OF THE CLEVELAND BAY HORSE IN PARTICULAR BY FACILITATING THE DISTRIBUTION AND ACQUISITION OF KNOWLEDGE AND LEARNING AMONG BREEDERS, OWNERS, JUDGES, VETERINARIANS, TRAINERS AND MEMBERS OF THE PUBLIC; AND 3 TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION FOR THE PUBLIC BENEFIT, OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION, THROUGH THE USE OF HORSES, BUT CONFINED TO FACILITIES PROVIDED IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITHIN THE MEANING AND SO AS TO SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RECREATIONAL CHARITIES ACT 1958 4 TO PREVENT CRUELTY TO AND PROMOTE THE WELFARE OF HORSES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cleveland Bay Horse Society
PO Box 298
CROOK
County Durham
DL14 4GT
- Ffôn:
- 07895535147
- E-bost:
- clevelandbayoffice@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window