ymddiriedolwyr CLEVELAND BAY HORSE SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 293872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidi Lorefice | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Helen Lane | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Claire O'Connell | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Daniel Cracknell | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Elaine Keith | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Margaret Rose Brown | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Kirk | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Karen Wylie | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Margaret Lea | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Beverly Crispin Heffernan | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||
Norma Wilson | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
LESLEY ANN ORANGE | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
HENRY APPLEBY EDMUNDS | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.