ymddiriedolwyr PILGRIMS HOSPICES IN EAST KENT
Rhif yr elusen: 293968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Godfrey Lepper | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Dr Peter Biggs | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
James David Richards | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Susan Margaret Julie Oriel | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Karen Mitcalfe | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
Dr Ruth Wilson | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Jean SHARP | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
||||
Stephanie Bates | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|
||||
SIMON HARVEY PERKS | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.