Hanes ariannol THE HOMESTEAD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 293979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.68k £55.24k £40.33k £125.24k £232.11k
Cyfanswm gwariant £270.73k £46.01k £45.56k £13.92k £13.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A