ymddiriedolwyr ENFIELD CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 293997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Ann Jordan | Cadeirydd | 01 October 2013 |
|
|
||||
Hilary Margaret LUCKCOCK | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Vivien Taylor | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Ian MacKenzie | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Andrew Place | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Teresa Place | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Cheryl Humphreys | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Robert Newman | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.