Hanes ariannol ST. CLARE'S, OXFORD
Rhif yr elusen: 294085
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.89m | £12.16m | £11.48m | £14.04m | £13.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.14m | £12.11m | £11.52m | £13.43m | £15.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.00k | £727.00k | £481.00k | £2.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £149.00k | £14.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.13m | £11.01m | £10.44m | £13.41m | £13.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.00k | £0 | £0 | £1.00k | £11.00k | |
|
Incwm - Arall | £598.00k | £401.00k | £566.00k | £630.00k | £561.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.10m | £12.07m | £11.48m | £13.37m | £15.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.00k | £41.00k | £44.00k | £62.00k | £132.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.00k | £18.00k | £19.00k | £21.00k | £23.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.