ymddiriedolwyr ST. CLARE'S, OXFORD
Rhif yr elusen: 294085
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENS THOLSTRUP | Cadeirydd |
|
|
|||||
Chiara Simmons Wood | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Saira Uppal | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Dr Anthony James Woodhill | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Loren Kendall Griffith | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Libby Wood | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Paul Bright | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Dr Lucia Nixon | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
Bartholomew David Ashton | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
Mary Louise Culpepper | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
Moira Ellen Darlington | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
CHARLES RICHARD DICK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.