Hanes ariannol BRITISH SURGICAL TRADES ASSOCIATION EDUCATION AND TRAINING TRUST

Rhif yr elusen: 294114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.09k £57.61k £59.23k £65.32k £60.65k
Cyfanswm gwariant £140.34k £94.78k £153.92k £117.89k £92.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A