THE BEDFORD ARCHITECTURAL, ARCHAEOLOGICAL AND LOCAL HISTORY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Lectures on a regular basic during autumn, winter and spring. Visits to places of interesr during the summer
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 11 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
- BAALHS (Enw gwaith)
- BEDFORD ARCHAEOLOGICAL AND LOCAL HISTORY SOCIETY (Enw blaenorol)
- BEDFORD ARCHAEOLOGICAL SOCIETY (Enw blaenorol)
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT NIGEL RICKETTS | Cadeirydd |
|
||||||||
sarah joanne barrow mrs | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||||
Penelope Janet Stanbridge | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
||||||
MARGARET CARPENTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
SYLVIA WOODS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.82k | £1.04k | £2.90k | £3.03k | £28.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.34k | £962 | £1.14k | £2.52k | £1.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 25 Chwefror 2025 | 301 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Mai 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 19 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 27TH MARCH 1986 AS AMENDED ON 17 SEPTEMBER 2008 AND 11 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
2. THE OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN: (I) THE SUBJECTS OF ARCHAEOLOGY, INCLUDING EXCAVATIONS IN THE FIELD, AND LOCAL AND NATIONAL HISTORY: (II) THE APPRECIATION OF BUILDINGS OF ARCHITECTURAL AND HISTORICAL INTEREST, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE TOWN OF BEDFORD, AND TO PROMOTE THEIR CONSERVATION, AND THAT OF AREAS OF LANDSCAPE VALUE
Maes buddion
BEDFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 HARRINGTON DRIVE
BEDFORD
MK41 8DB
- Ffôn:
- 01234360003
- E-bost:
- mo@mikecarpenter33.plus.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window