DHARMACHAKRA

Rhif yr elusen: 294143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity archives, and makes available for free download, text, audio and video files of Buddhist teachings. It also makes available free online resources for all on Buddhist approaches to mindfulness, meditation and life.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £190,496
Cyfanswm gwariant: £212,075

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • DHARMACHAKRA ARCHIVE (Enw gwaith)
  • DIGITAL LEGACY (Enw gwaith)
  • FREE BUDDHIST AUDIO (Enw gwaith)
  • FRIENDS OF THE WESTERN BUDDHIST ORDER (DHARMACHAKRA) (Enw gwaith)
  • FRIENDS OF THE WESTERN BUDDHIST ORDER (DHARMACHAKRA TAPES) (Enw blaenorol)
  • FRIENDS OF THE WESTERN BUDDHIST ORDER (DHARMACHAKRA) (Enw blaenorol)
  • FWBO DHARMACHAKRA (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
James Julius Neidhart Ymddiriedolwr 21 July 2022
TRIRATNA COLLEGE OF PUBLIC PRECEPTORS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Bettye Pruitt Ymddiriedolwr 22 April 2019
Dim ar gofnod
Sean Boland Ymddiriedolwr 22 April 2019
THE GUHYALOKA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MADELEINE CADWALLENDER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £132.46k £166.61k £202.87k £186.10k £190.50k
Cyfanswm gwariant £122.48k £138.22k £180.61k £197.41k £212.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 14 Tachwedd 2024 14 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 14 Tachwedd 2024 14 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Mehefin 2024 218 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Mehefin 2024 218 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Chwefror 2023 108 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 16 Chwefror 2023 108 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Warminster Road
BRISTOL
BS2 9UH
Ffôn:
01414163947